Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-03-06 fjernes Navne: FOOD PLANNING ApS CONSULTING ENGINEERS AND ARCHITECTS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Alle 89, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1983-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-05 fjernes Bestyrelse: Roger Keit Weeks (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-05 fjernes Direktion: Jørgen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniør- og arkitektvirksomhed for fødevareindustrien (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-02-27 tilføjes Vedtægter: 1984-02-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1983-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryvangs Alle 89, 2900 Hellerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-04 tilføjes Bestyrelse: Roger Keit Weeks (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-04 tilføjes Direktion: Jørgen Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-04 tilføjes Navne: FOOD PLANNING ApS CONSULTING ENGINEERS AND ARCHITECTS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-04 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)