Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Christensen | 01.08.2003 | 19.09.2005 | direktion |
Børge Johannsen | 11.03.1980 | 01.08.2003 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erling Jensen | 19.06.2003 | 19.09.2005 | bestyrelse |
Anita Palm Andersen | 12.03.2002 | 19.09.2005 | bestyrelse |
Else Kildevang Madsen | 12.03.2002 | 19.09.2005 | personlig_suppleant |
Karin Sørensen | 12.03.2002 | 19.09.2005 | personlig_suppleant |
Christian Kronborg Andreasen | 05.03.1996 | 19.09.2005 | bestyrelse |
Jess Søderberg | 11.03.1980 | 19.09.2005 | bestyrelse |
Nils Wilhjelm | 11.03.1980 | 19.09.2005 | bestyrelse |
Herman Christian Salling | 11.03.1980 | 19.09.2005 | formand |
Henrik Kirketerp Nielsen | 11.03.1980 | 19.06.2003 | bestyrelse |
Inga Gertrud Helene Conradsen | 11.03.1980 | 12.03.2002 | bestyrelse |
Stella Agnete Saltoft | 11.03.1980 | 12.03.2002 | personlig_suppleant |
Ane-Marie Berg | 11.03.1980 | 05.03.1996 | bestyrelse |
Christian Kronborg Andreasen | 11.03.1980 | 05.03.1996 | personlig_suppleant |
Henrik Gundelach | 11.03.1980 | 03.03.1992 | bestyrelse |
Jørgen Mikael Ole Olufsen | 11.03.1980 | 15.05.1991 | bestyrelse |
Nikolaj Bronton-Jensen | 11.03.1980 | 21.05.1990 | formand |
Bente Nøhr Rasmussen | 11.03.1980 | 24.04.1990 | bestyrelse |
Ane-Marie Berg | 11.03.1980 | 24.04.1990 | personlig_suppleant |
Bente Kirsten Olsen | 11.03.1980 | 24.04.1990 | personlig_suppleant |
Peter Mogens Absalonsen | 11.03.1980 | 08.04.1988 | bestyrelse |