Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kaj Grubjerg(virk.: 6) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jakob Grubjerg(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henri Bent Nielsen(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 9,09 % | 27,27 % |
Søren Hjuler Vogelsang(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lisbet Grubjerg(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 3,45 % | 10,34 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Kaj Grubjerg | 01.01.2007 | Ejbydalsvej 247, 2600 Glostrup |
Jakob Grubjerg | 01.07.2014 | Avnholtsvej 17, 2950 Vedbæk |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Søren Hjuler Vogelsang | 06.10.2017 | Kaffevej 51, 2610 Rødovre |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
DES ApS | 89484510 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
03.05.2005 | 0,04 (km) | Gothersgade 49, 1123 København K | Sjæleboderne 4, 1122 København K |
16.01.2008 | 5,18 (km) | Sjæleboderne 4, 1122 København K | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg |
03.10.2016 | 14,20 (km) | Falkoner Alle 7, 2000 Frederiksberg | Ejbydalsvej 247, 2600 Glostrup |
04.10.2016 | 0,00 (km) | Ejbydalsvej 247, 2600 Glostrup | Ejbydalsvej 247, 2600 Glostrup |
DES ApS. |
Sidst opdateret den 24.02.2020 og angivet som gældende fra 24.02.2020 (1677 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
De Samvirkende Vejlaug | 38160222 |
De Sangglade | 32995535 |
De Sangstuderendes Kollektiv | 44094746 |
Desanka Mortensen | 14983953 |
DES ApS | 89484510 |
Desberg | 36226730 |
DESCARTES SYSTEMS DANMARK | 25679040 |
DESC Consult v/Robert Østergaard | 33632363 |
Descendants of the True Dragon | 42190470 |
De Sceneste | 38307312 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaj Grubjerg(virk.: 6) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Jakob Grubjerg(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 67 % | 0 % | 0 % | 0 % | 11 % | 22 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Henri Bent Nielsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Søren Hjuler Vogelsang(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lisbet Grubjerg(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pct. | 62 % | 0 % | 0 % | 10 % | 21 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kaj Grubjerg(virk.: 6) Dir., Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 3 | 1 | 3 |
Jakob Grubjerg(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 2 | 0 | 3 |
Sum | 3 | 5 | 1 | 6 |
Pct. | 20 % | 33 % | 7 % | 40 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henri Bent Nielsen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 9 | 1 | 3 |
Søren Hjuler Vogelsang(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 16 | 1 | 0 | 1 |
Lisbet Grubjerg(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 24 | 11 | 1 | 4 |
Pct. | 60 % | 28 % | 3 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |