Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2005-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 21, st., 3790 Hasle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-18 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-18 fjernes Navne: ØENS EDB-SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1983-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 fjernes Revisor: Erik Munch Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-31 fjernes Direktion: Finn Erik Olsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 21, st., 3790 Hasle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 21, st., 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-07 tilføjes Revisor: Erik Munch Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-07 fjernes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Edb Service Bureauvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-25 tilføjes Vedtægter: 1996-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-13 tilføjes Revisor: Rønne Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-13 fjernes Revisor: KKJP NEXØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-12 fjernes Direktion: Thorkild Dahl Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1983-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1983-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 21, st., 3700 Rønne (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-31 tilføjes Direktion: Thorkild Dahl Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-31 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-31 tilføjes Navne: ØENS EDB-SERVICE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-31 tilføjes Revisor: KKJP NEXØ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)