Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Savsvinget 4, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-12 fjernes Bestyrelse: Bo Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Direktion: Ulrik Bendtsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-12 fjernes Navne: SKA MA TIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1984-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og ingeniør- forretning samt hermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Navne: SKA MA TIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-29 fjernes Navne: G&O SKA MA TIK A/S (offentliggjort 2000-01-25)
Den 2008-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-30 tilføjes Vedtægter: 2008-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2003-01-13)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Databehandling (offentliggjort 2001-10-30)
Den 2007-11-20 tilføjes Bestyrelse: Karl Peter Kjær Freiesleben (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Bestyrelse: Irene Tingleff Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 tilføjes Direktion: Ulrik Bendtsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-20 fjernes Direktion: Karl Peter Kjær Freiesleben (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 tilføjes Bestyrelse: Irene Tingleff Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-31 fjernes Bestyrelse: Torkel Baden Olrik (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-22 fjernes Bestyrelse: Peder Zacho Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-22 tilføjes Direktion: Karl Peter Kjær Freiesleben (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-22 fjernes Direktion: Peder Zacho Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-24 tilføjes Bestyrelse: Peder Zacho Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-24 fjernes Bestyrelse: Poul Elholm Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 tilføjes Direktion: Peder Zacho Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-06 fjernes Direktion: Bo Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-14 tilføjes Bestyrelse: Per Korsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Bestyrelse: Jørgen Christian Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-22 tilføjes Bestyrelse: Poul Elholm Jakobsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 fjernes Bestyrelse: Jesper Gandrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2003-01-13)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-21 tilføjes Bestyrelse: Jesper Gandrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 fjernes Bestyrelse: Gorm Harald Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 tilføjes Direktion: Bo Kristensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-21 fjernes Direktion: Gorm Harald Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-11 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-11 fjernes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-01 tilføjes Bibranche: Databehandling (offentliggjort 2001-10-30)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-09 tilføjes Revisor: OTTO HOUD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-29 tilføjes Navne: G&O SKA MA TIK A/S (offentliggjort 2000-01-25)
Den 1999-12-28 fjernes Navne: SKA MA TIK SKANDINAVISK MASKIN- & PROCES-TEKNIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-03 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Christian Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-03 fjernes Bestyrelse: Wivi Krause Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-23 fjernes Bestyrelse: Bent Piper (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-04 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1984-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-03-12 tilføjes Bestyrelse: Bent Piper (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Savsvinget 4, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-01-08 tilføjes Bestyrelse: Wivi Krause Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-08 tilføjes Direktion: Gorm Harald Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-08 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal og træ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-01-08 tilføjes Navne: SKA MA TIK SKANDINAVISK MASKIN- & PROCES-TEKNIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-01-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)