Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicklas Kjærsvold | 21.12.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
René Sønnichsen | 01.01.2003 | 21.12.2022 | adm. dir |
Erik Pollas | 03.12.1979 | 01.01.2003 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Britta Vindelev Bertelsen | 22.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nicklas Kjærsvold | 14.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Morten Endahl Olsen | 26.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steen Feldskov | 05.10.2018 | formand |
Steve Martinus | 31.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
William Erik Arp | 06.10.2000 | 26.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Leif Madsen | 06.10.2000 | 31.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
René Sønnichsen | 18.10.1996 | 22.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Erik Pollas | 03.12.1979 | 26.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Mikael Bernhoft | 03.12.1979 | 05.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Erik Olsen | 03.12.1979 | 15.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Hans Henrik Vibe-Hastrup | 03.12.1979 | 06.08.1993 | bestyrelsesmedlem |
Svend Gert Hansen | 03.12.1979 | 22.01.1993 | bestyrelsesmedlem |