Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1997-05-02 sletter virksomheden Ejerskaber: STM AF 25. AUGUST 2005 A/S. (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 62, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Direktion: Bent Gunnar Frisk (direktion) (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-09-30 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-08-30 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2006-08-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Kontaktoplysninger: e.gadgaard@mail.dk (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Legale ejere: Bent Gunnar Frisk, Erik Gadgaard (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Navne: ST AF 25. AUGUST 2005 ApS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Reelle ejere: Bent Gunnar Frisk, Erik Gadgaard (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-04-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 62, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2015-02-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 76, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2015-02-03 tilføjes Kontaktoplysninger: e.gadgaard@mail.dk (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-02-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2013-02-27 tilføjes Vedtægter: 2013-02-27 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2013-02-27 fjernes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 76, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2015-02-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllegade 76, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-31 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2006-08-31 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2006-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2006-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrika- tion, reparation, køb og salg af maskiner, tilbehør hertil m.v.,herunder ved som komplementar at indtræde i et kommanditselskab, hvis formålsbestemmelse er iden- tisk med anpartsselskabets (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Navne: ST AF 25. AUGUST 2005 ApS (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2005-08-24 fjernes Navne: SCAN-TECH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-04-09)
Den 2005-08-25 tilføjes Vedtægter: 2005-08-25 (offentliggjort 2016-03-14)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: scan-tech@scan-tech.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: scan-tech@scan-tech.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1997-04-03 tilføjes Legale ejere: Bent Gunnar Frisk, Erik Gadgaard (offentliggjort 2019-04-09)
Den 1997-04-03 tilføjes Reelle ejere: Bent Gunnar Frisk, Erik Gadgaard (offentliggjort 2019-04-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-04-09)
Den 1993-08-10 tilføjes Revisor: Revisions-Partner I/S, registrerede revisorer (offentliggjort 2016-03-14)
Den 1993-08-10 fjernes Revisor: Børge Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-19 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-01-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllegade 76, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-08-30 tilføjes Direktion: Bent Gunnar Frisk (direktion) (offentliggjort 2019-04-09)
Den 1979-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-09-30 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 1979-08-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-08-30 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 1979-08-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-08-30 tilføjes Navne: SCAN-TECH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-08-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 1979-08-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 1979-08-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-03-14)
Den 1979-08-30 tilføjes Revisor: Børge Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-08-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-04-09)
Den 1979-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)