Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Knud Erik Nygaard Andresen | 01.09.2021 | direktør |
Kristian Magnus Cordua Bech | 01.09.2021 | direktør |
Peter Elvang | 22.05.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maj Mortensen | 22.05.2018 | 01.09.2021 | adm. dir |
Ralphemil Elliott Villum Ziigersson | 16.02.2016 | 22.05.2018 | direktør |
Maj Mortensen | 24.04.2002 | 21.05.2018 | direktør |
Per Wium-Andersen | 24.04.2002 | 16.02.2016 | direktør |
Johannes Kjeldstrup Kristensen | 01.11.1997 | 17.07.2002 | direktør |
Peter Haase | 06.09.1978 | 01.09.2021 | direktør |
Jens Kramhøft | 06.09.1978 | 25.04.2013 | direktør |
Steen Hardy Brynitz | 06.09.1978 | 30.11.2007 | direktør |
Erik Henning Hansen | 06.09.1978 | 01.04.2007 | direktør |
Rudayna Andersen | 06.09.1978 | 01.11.1997 | direktør |
Per Einar Holst | 06.09.1978 | 08.11.1990 | direktør |