Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-05-25 fjernes Navne: TAUDAL ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 45, 8981 Spentrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-11 fjernes Direktion: Marius Emanuel Taudal Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amtsvejen 45, 8981 Spentrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-29 tilføjes Direktion: Marius Emanuel Taudal Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikationsvirksomhed, handel og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-29 tilføjes Navne: TAUDAL ANDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-29 tilføjes Vedtægter: 1978-09-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)