Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-12-15 fjernes Navne: PASSIV SKIBS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Mølleåparken 48, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 fjernes Revisor: Jannik Steven Palm Palmvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Direktion: Ivan Vigh Strand (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-20 fjernes Direktion: Jytte Briskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-28 tilføjes Vedtægter: 1981-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-08-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mølleåparken 48, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-08-07 tilføjes Direktion: Jytte Briskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-08-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-08-07 tilføjes Navne: PASSIV SKIBS INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-08-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-08-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-08-07 tilføjes Revisor: Jannik Steven Palm Palmvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-08-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-08-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)