Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1995-09-07 fjernes Navne: DANSK BÅDFORMIDLING STRUER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Lystbådehavnen, 7600 Struer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 fjernes Revisor: Roar Fridthjof Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-08 fjernes Direktion: Erling Heltboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og salg på provisionsbasis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-19 tilføjes Vedtægter: 1984-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lystbådehavnen, 7600 Struer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-29 tilføjes Direktion: Erling Heltboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-29 tilføjes Navne: DANSK BÅDFORMIDLING STRUER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-29 tilføjes Revisor: Roar Fridthjof Søndergaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)