Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anni Pedersen | 25.06.1984 | 18.06.1998 | direktion |
Knud Orla Nielsen | 25.06.1984 | 03.11.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karlo Hegaard | 10.09.1997 | 18.06.1998 | bestyrelse |
Anni Pedersen | 10.09.1997 | 18.06.1998 | bestyrelse |
Knud Orla Nielsen | 10.09.1997 | 08.06.1998 | bestyrelse |
Knud Orla Nielsen | 25.06.1984 | 30.06.1997 | bestyrelse |
Karlo Hegaard | 25.06.1984 | 30.06.1997 | bestyrelse |
Anni Pedersen | 25.06.1984 | 30.06.1997 | bestyrelse |
Ib Jensen | 25.06.1984 | 03.11.1992 | bestyrelse |
Helvig Ottilie Marie Søndergaard Nielsen | 25.06.1984 | 03.11.1992 | bestyrelse |
Arne Christian Bjerrum | 25.06.1984 | 30.09.1988 | bestyrelse |