Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 19, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-06 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-06 fjernes Navne: HOBRO MOTOR COMPAGNI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Bestyrelse: Inge Anna- Lise Mogensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 fjernes Direktion: Palle Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-03-19 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Schiødte Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-19 fjernes Bestyrelse: Holger Anker Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og servicevirksom- hed specielt i form af bilforhandling, bilreparationer samt andet indenfor automobilhandel henhørende virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-20 tilføjes Vedtægter: 1996-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovbrynet 19, 9500 Hobro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-06-27 tilføjes Bestyrelse: Holger Anker Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Direktion: Palle Mogensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-06-27 tilføjes Navne: HOBRO MOTOR COMPAGNI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-06-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)