Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Brordrupvej 32, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-02 fjernes Direktion: Knud Erik Brodthagen Reichgrüber (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Hovedbranche: Servicestationer med kiosksalg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-02 fjernes Navne: C.B.A. GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-02 fjernes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Revisor: OLSSEE CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-06 fjernes Direktion: Connie Bue Reichgrüber (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-17 tilføjes Revisor: OLSSEE CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-17 fjernes Revisor: Hr Svend Gideon (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-07 tilføjes Hovedbranche: Servicestationer med kiosksalg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-06 fjernes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: reichgr ber@vip.cypercity (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Navne: C.B.A. GROUP ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-12 fjernes Navne: C.B.A. VAGT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Vedtægter: 2000-03-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 fjernes Binavne: DANSK HUNDETJENESTE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: reichgr ber@vip.cypercity (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-08-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-22 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-05-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-14 fjernes Revisor: Reg. revisor Ejvind Bøgh (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brordrupvej 32, 4621 Gadstrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-05-10 tilføjes Binavne: DANSK HUNDETJENESTE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-10 tilføjes Direktion: Connie Bue Reichgrüber (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-05-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-10 tilføjes Hovedbranche: Vagt- og overvågningsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-05-10 tilføjes Navne: C.B.A. VAGT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-05-10 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-10 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-10 tilføjes Revisor: Reg. revisor Ejvind Bøgh, Hr Svend Gideon (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)