Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1987-12-21 fjernes Navne: METAL-IMPEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 35, 1058 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1978-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Revisor: Jørgen Warberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-20 fjernes Direktion: Preben Georg Fuchs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive import, eksport, handel, industri, håndværk, besiddelse og udlejning af fast ejendom, finansiering samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-13 tilføjes Vedtægter: 1985-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 35, 1058 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-01 tilføjes Direktion: Preben Georg Fuchs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1978-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-01 tilføjes Navne: METAL-IMPEX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-01 tilføjes Revisor: Jørgen Warberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1978-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)