Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2004-07-14 fjernes Binavne: HENNING NIELSEN, TIKANTEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-13 fjernes Navne: REINHARD NIELSEN. HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-07-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 fjernes Bestyrelse: Birthe Elisabeth Bech Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-01 fjernes Direktion: Søren Reinhard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-11 tilføjes Bestyrelse: Anders Edvard Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 1, 4000 Roskilde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation og enhver virksomhed, som efter bestyrelsens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-02 tilføjes Vedtægter: 2004-02-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-04-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-18 tilføjes Direktion: Michael Reinhard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-17 tilføjes Navne: REINHARD NIELSEN. HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-16 fjernes Navne: HENNING NIELSEN, TIKANTEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-16 tilføjes Bestyrelse: Birthe Elisabeth Bech Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-16 fjernes Bestyrelse: Jørgen Bykær Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-16 tilføjes Direktion: Søren Reinhard Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-16 fjernes Direktion: Jørgen Bykær Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-16 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1998-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-06-01 fjernes Direktion: Poul Bykær Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-19 fjernes Bestyrelse: Poul Bykær Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-17 fjernes Bestyrelse: Aage Johannes Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-17 fjernes Direktion: Jørgen Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Heimdalsvej 2, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-29 tilføjes Bestyrelse: Aage Johannes Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-29 tilføjes Binavne: HENNING NIELSEN, TIKANTEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-29 tilføjes Direktion: Jørgen Andreasen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-29 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-29 tilføjes Navne: HENNING NIELSEN, TIKANTEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1977-06-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)