Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-09-17 fjernes Navne: RUSTECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Virkelyst 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 fjernes Bestyrelse: Hans Morten Kjærsgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-14 fjernes Direktion: Palle Johannes Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-29 fjernes Bestyrelse: Niels Snedker Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-29 fjernes Direktion: Niels Snedker Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-29 fjernes Revisor: Jørn Holm Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og financiering og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forbindelse med to bestyrelsesmedlemmer, eller af tre bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-15 tilføjes Vedtægter: 1989-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-06 tilføjes Navne: RUSTECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 fjernes Navne: SKALBORG TEXTILER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 fjernes Bestyrelse: Birgitte Wagner Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 fjernes Direktion: Jesper Wagner Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Virkelyst 5, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-01 tilføjes Bestyrelse: Birgitte Wagner Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-01 tilføjes Direktion: Jesper Wagner Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-01 tilføjes Navne: SKALBORG TEXTILER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-01 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC, Jørn Holm Jensen, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB EN & NHC (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)