Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Virksomhedsform | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Revisor | Årsbeskæftigelse |
Den 2006-12-21 fjernes Binavne: OLE JUHL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernet 29, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 fjernes Bestyrelse: Eskild Lyngholm (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 fjernes Direktion: Steen Buchreitz Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 fjernes Navne: SYMFONI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-17 tilføjes Bestyrelse: Villy Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 tilføjes Direktion: Jan Brørup Petersen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-17 fjernes Direktion: Michael Orbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 tilføjes Bestyrelse: Jan Fedders (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-03 fjernes Bestyrelse: Michael Orbesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-04 tilføjes Bestyrelse: Michael Orbesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-04 fjernes Bestyrelse: Erik Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med beklædningsgenstande. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to direktører i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-31 tilføjes Vedtægter: 2002-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernet 29, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 6, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-28 tilføjes Bestyrelse: Erik Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Bestyrelse: Søren Buchreitz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Direktion: Michael Orbesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Navne: SYMFONI A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-27 fjernes Navne: OLE JUHL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-05-28 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-30 fjernes Direktion: Jørgen Buchreitz Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 100 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-15 tilføjes Navne: OLE JUHL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-14 fjernes Navne: OLE JUHL POULSEN, KOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-03-04 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Buchreitz Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-28 fjernes Direktion: Bettina Buchreitz Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dieselvej 6, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-09-09 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Buchreitz Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-09 tilføjes Binavne: OLE JUHL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-09 tilføjes Direktion: Bettina Buchreitz Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-09 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-09-09 tilføjes Navne: OLE JUHL POULSEN, KOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-09-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-09 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-09-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)