Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Marianne Duch Flykshol(virk.: 5) | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
Ole Schultz(virk.: 9) | 11,11 % | 11,11 % | 33,33 % | 44,44 % |
Verner Kyhlensø(virk.: 8) | 37,50 % | 37,50 % | 37,50 % | 50,00 % |
Christian Richard Charles Dahlager(virk.: 125) | 4,03 % | 7,26 % | 9,68 % | 21,77 % |
Keld Ditlev Pedersen(virk.: 106) | 10,38 % | 11,32 % | 17,92 % | 38,68 % |
Jørgen Groth(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 50,00 % |
Annette Kyhlensø(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Arne Svarre Fersner(virk.: 9) | 22,22 % | 22,22 % | 22,22 % | 55,56 % |
Sven Kruse Andersen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Dan Ebbe Broch(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Jørn Borum Andreassen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Michael Longhi Olsen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil(virk.: 130) | 23,85 % | 23,85 % | 26,92 % | 28,46 % |
Dennis Asger Christensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 100,00 % |
Frank Eriksen(virk.: 11) | 18,18 % | 18,18 % | 18,18 % | 27,27 % |
Pct. | 13,88 % | 15,10 % | 19,00 % | 31,68 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Annette Kyhlensø | ||
Dennis Asger Christensen | ||
Jørn Borum Andreassen | ||
Michael Longhi Olsen | ||
Sven Kruse Andersen | ||
Jørgen Groth | ||
Frank Eriksen | 05.05.2001 | Bendstrupvej 4, 2650 Hvidovre |
Christian Richard Charles Dahlager | 24.05.2006 | Jens Juels Gade 29, 2100 København Ø |
Marianne Duch Flykshol | ||
Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.01.2000 | 10,66 (km) | Kong Georgs Vej 27, 2000 Frederiksberg | Søvangsvej 1, 2650 Hvidovre |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 16.11.1978 (9818 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KYHL'S KØRESKOLE ApS | 36401397 |
Kyhl Coiffure v/Marianne Hjertstedt Kyhl | 24988627 |
KYHLENSØ & DOLO ApS | 27956971 |
KYHLENSØ A/S | 25050827 |
KYHLENSØ ALLICANTE ApS | 30986628 |
KYHLENSØ EJENDOMME ApS | 30986628 |
KYHLENSØ FINANS ApS | 29811075 |
KYHLENSØ GROUP ApS | 30986628 |
KYHLENSØ INVEST ApS | 30986628 |
KYHLENSØ OPTIK ApS | 30986628 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Marianne Duch Flykshol(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Ole Schultz(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
Verner Kyhlensø(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
Christian Richard Charles Dahlager(virk.: 125) Ikke aktiv i virksomheden. | 43 | 0 | 0 | 28 | 35 | 19 |
Keld Ditlev Pedersen(virk.: 106) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 1 | 40 | 51 | 1 |
Jørgen Groth(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Annette Kyhlensø(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Arne Svarre Fersner(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Sven Kruse Andersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dan Ebbe Broch(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jørn Borum Andreassen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Michael Longhi Olsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil(virk.: 130) Ikke aktiv i virksomheden. | 68 | 0 | 12 | 25 | 9 | 16 |
Dennis Asger Christensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Frank Eriksen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 33 % | 0 % | 4 % | 28 % | 25 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Marianne Duch Flykshol(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ole Schultz(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 1 | 1 |
Verner Kyhlensø(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 4 | 2 | 0 |
Christian Richard Charles Dahlager(virk.: 125) Ikke aktiv i virksomheden | 111 | 34 | 5 | 31 |
Keld Ditlev Pedersen(virk.: 106) Ikke aktiv i virksomheden | 106 | 8 | 0 | 1 |
Jørgen Groth(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Annette Kyhlensø(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Arne Svarre Fersner(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 4 | 0 | 1 |
Sven Kruse Andersen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dan Ebbe Broch(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jørn Borum Andreassen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Michael Longhi Olsen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil(virk.: 130) Ikke aktiv i virksomheden | 105 | 28 | 0 | 101 |
Dennis Asger Christensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Frank Eriksen(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 5 | 0 | 5 |
Sum | 360 | 83 | 10 | 140 |
Pct. | 61 % | 14 % | 2 % | 24 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |