Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2022-09-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2005-01-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NRJ INVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2017-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NCR EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2022-01-19)
Den 2022-09-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-30)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden trykning (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2000-02-28)
Den 2007-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovvænget 21, 8680 Ry (offentliggjort 2007-06-29)
Den 2007-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunhøjvej 10, 8680 Ry (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og/eller anparter i datterselskab, at drive bogtrykkeri samt enhver i forbindelse hermed beslæget virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i fællesskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Vedtægter: 2007-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Binavne: CENTRALTRYKKERIET SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunhøjvej 10, 8680 Ry (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Brunhøjvej 10, 8680 Ry (offentliggjort 2005-06-23)
Den 2005-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brunhøjvej 10, 8680 Ry (offentliggjort 2005-06-23)
Den 2005-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 116, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-27 tilføjes Direktion: Niels Rechnagel Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-27 fjernes Direktion: Christian Peter Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-27 tilføjes Legale ejere: Niels Rechnagel Johansen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2005-05-27 tilføjes Navne: NRJ HOLDING ApS (offentliggjort 2005-06-23)
Den 2005-05-26 fjernes Navne: CENTRALTRYKKERIET SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-27 tilføjes Reelle ejere: Niels Rechnagel Johansen (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-07-01 tilføjes Direktion: Christian Peter Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-01 fjernes Direktion: Per Bach Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 fjernes Revisor: Statsautoriserede Revisorer Busch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Andre trykkerier i øvrigt (offentliggjort 2000-02-28)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-29 fjernes Direktion: Peter Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-10-31 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet J. Krog Aage (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 116, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-09-29 tilføjes Binavne: CENTRALTRYKKERIET SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-29 tilføjes Direktion: Peter Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1977-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-29 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af ugeblade og magasiner uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-09-29 tilføjes Navne: CENTRALTRYKKERIET SKANDERBORG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-09-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-09-30)
Den 1977-09-29 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet J. Krog Aage, Statsautoriserede Revisorer Busch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)