Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 33, 1., 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-08 fjernes Bestyrelse: Karen Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 fjernes Bibranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-08 fjernes Bibranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-08 fjernes Direktion: Ejlif Errebo Vestergaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1977-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-08 fjernes Navne: EJLIF ERREBO LARSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-05 fjernes Revisor: Ole Sveistrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1993-09-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, in- vesteringsvirksomhed og anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-22 tilføjes Vedtægter: 1993-09-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-09 fjernes Bestyrelse: Dagny Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-09 fjernes Revisor: FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frejasvej 33, 1., 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-01 tilføjes Bestyrelse: Dagny Kristiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Bibranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-01 tilføjes Direktion: Ejlif Errebo Vestergaard Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1977-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-01 tilføjes Navne: EJLIF ERREBO LARSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Revisor: FINN BENTZENS REVISIONSINSTITUT A/S, Ole Sveistrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1977-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)