Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Erland Laurits Petersen | 28.04.1978 | 26.01.2017 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl Iver Dahl-Madsen | 10.03.2010 | 01.10.2010 | bestyrelse |
Jytte Møller Sørensen | 21.01.2010 | 26.01.2017 | bestyrelse |
Erland Laurits Petersen | 28.04.1978 | 26.01.2017 | bestyrelse |
Tim Holmgaard Petersen | 28.04.1978 | 26.01.2017 | bestyrelse |
Bjarne Bøgh Nielsen | 28.04.1978 | 21.01.2010 | bestyrelse |
Britt Holmgaard Pedersen | 28.04.1978 | 08.10.1997 | bestyrelse |
Jonna Holmgaard Frensel Petersen | 28.04.1978 | 06.10.1995 | bestyrelse |