Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Direktion | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1997-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Engelsborgvej 9, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-22 fjernes Navne: GLARMESTERFIRMAET ROBERT LARSEN OG SØN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-22 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-22 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-22 fjernes Revisor: Bjarne Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-30 fjernes Direktion: Esther Poula Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 fjernes Direktion: Robert Christian Ejner Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er håndværk og handel og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-01 tilføjes Vedtægter: 1985-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engelsborgvej 9, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-28 tilføjes Direktion: Robert Christian Ejner Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-28 tilføjes Navne: GLARMESTERFIRMAET ROBERT LARSEN OG SØN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-28 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-28 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-28 tilføjes Revisor: Bjarne Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)