Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-07-29 fjernes Navne: LOTANK TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Mikkels Mose 7, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1976-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 fjernes Revisor: Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-14 fjernes Direktion: Jens-Erik Mynster Machon Steffensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder også investering i samt køb og salg af fast ejendom, international marketing, teknisk og teoretisk rådgivning og anden med selskabets formål beslægtet virksomhed, herunder især fabrikation, export og import (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Vedtægter: 1984-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mikkels Mose 7, 5250 Odense SV (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Direktion: Jens-Erik Mynster Machon Steffensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1976-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Navne: LOTANK TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Revisor: Mogens Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)