Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Peter Hylleborg | 16.11.1976 | 29.02.1992 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans-Peter Glunz | 16.11.1976 | 29.02.1992 | bestyrelse |
Peter Bjarne Jensen | 16.11.1976 | 29.02.1992 | bestyrelse |
John Stage Kejlhof | 16.11.1976 | 29.02.1992 | bestyrelse |
Ebbe Benn Hansen | 16.11.1976 | 29.02.1992 | bestyrelse |
Allan Andersen | 16.11.1976 | 29.02.1992 | bestyrelse |
Gorm Ladefoged | 16.11.1976 | 15.02.1991 | bestyrelse |
Børge Bach Andersen | 16.11.1976 | 15.02.1991 | bestyrelse |
Hans-Peter Glunz | 16.11.1976 | 06.11.1987 | bestyrelse |