Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-03-02 fjernes Navne: LINDYS MASKINFABRIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Høedvej 27, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Bestyrelse: Hanne Døssing May (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Direktion: Lindy Sperling May (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1978-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1976-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Regnskabs år: --03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Regnskabs år: --04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Revisor: Reg. revisor Adolf Trager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-13 tilføjes Vedtægter: 1985-02-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høedvej 27, 5620 Glamsbjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Bestyrelse: Hanne Døssing May (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Direktion: Lindy Sperling May (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1978-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1976-10-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Navne: LINDYS MASKINFABRIK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Regnskabs år: --03-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Regnskabs år: --04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Revisor: Reg. revisor Adolf Trager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)