Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse |
Den 2020-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Direktion: Jørgen Skovgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-01 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-07-20 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Legale ejere: Jørgen Skovgaard Hansen, Åsa Josefina Roth (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Navne: SEFIPOLI ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Reelle ejere: Jørgen Skovgaard Hansen (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-04-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-02-15 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2010-02-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2009-07-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2009-07-20 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2009-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2009-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og investering, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2009-06-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegens af en direktør alene. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2009-06-19 tilføjes Vedtægter: 2009-06-19 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2009-06-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg (offentliggjort 2019-05-23)
Den 2005-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rødkilde Møllevej 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2004-02-26)
Den 1999-12-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-28 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rødkilde Møllevej 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2004-02-26)
Den 1998-11-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Sonnesvej 22, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 1998-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-01)
Den 1998-06-23 tilføjes Legale ejere: Jørgen Skovgaard Hansen, Åsa Josefina Roth (offentliggjort 2020-04-01)
Den 1998-06-23 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Skovgaard Hansen (offentliggjort 2020-04-01)
Den 1998-06-23 fjernes Bestyrelse: Hanne Grethe Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 fjernes Direktion: Poul Skovgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 tilføjes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-22 fjernes Revisor: RØNNELYGÅRD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-07 tilføjes Navne: SEFIPOLI ApS (offentliggjort 2020-04-01)
Den 1995-11-06 fjernes Navne: FRAGT- OG VOGNMANDSFIRMAET SKOVGÅRD HANSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-06 fjernes Bestyrelse: Åsa Josefina Roth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-22 fjernes Bestyrelse: Claus Skovgaard Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-26 fjernes Revisor: Knud Erik Degn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sonnesvej 22, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-10-01 tilføjes Bestyrelse: Claus Skovgaard Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Direktion: Poul Skovgaard Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-09-30 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 1985-10-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-01 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 1985-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-10-01 tilføjes Navne: FRAGT- OG VOGNMANDSFIRMAET SKOVGÅRD HANSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-10-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 1985-10-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 1985-10-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-01)
Den 1985-10-01 tilføjes Revisor: Knud Erik Degn, RØNNELYGÅRD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-01)
Den 1985-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)