Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-04 fjernes Binavne: CARGO PARTNER A/S, AIRTAINERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Låsbyvej 5-7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 fjernes Bestyrelse: Gert Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Direktion: Otto Klercke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 fjernes Navne: SEATAINERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2007-05-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Omlægningsperiode start: 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 150 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-05 tilføjes Bestyrelse: Erik Vinther Vintov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-05 tilføjes Direktion: Otto Klercke (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-05 fjernes Direktion: Gert Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Låsbyvej 5-7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Låsbyvej 5-7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2004-09-27)
Den 2006-12-15 fjernes Bestyrelse: Jørgen Boisen Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 tilføjes Bestyrelse: Flemming Rung (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-15 fjernes Direktion: Otto Klercke (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-31 tilføjes Direktion: Gert Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Bibranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-09-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Låsbyvej 5-7, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2004-09-27)
Den 2004-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Låsbyvej 5-7 (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2004-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Låsbyvej 5-7 (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2004-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Allé 350, 2605 Brøndby (offentliggjort 2002-11-19)
Den 2004-09-09 tilføjes Bestyrelse: Erik Vinther Vintov (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-09 fjernes Bestyrelse: Jesper Ole Lundgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive speditionsvirksomhedd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand i forening med 1 bestyrelsesmedlem eller 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-09 tilføjes Vedtægter: 2004-09-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ole Lundgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 fjernes Bestyrelse: Thorkild Høgh Damgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-29 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Boisen Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-29 fjernes Bestyrelse: Palle Oluf Daell Bjerrum (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 350, 2605 Brøndby (offentliggjort 2002-11-19)
Den 2000-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 20-22, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-26 tilføjes Bestyrelse: Walther Aage Dohn (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 tilføjes Direktion: Otto Klercke (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-26 fjernes Direktion: Walther Aage Dohn (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-25 tilføjes Direktion: Walther Aage Dohn (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-25 fjernes Direktion: Gert Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-25 fjernes Bestyrelse: Søren Peter Steffen Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 1.100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-31 fjernes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 tilføjes Direktion: Gert Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 fjernes Direktion: Jakob Møller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-01 fjernes Bestyrelse: Jakob Møller Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Revisor: CR ÅR 2001 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 tilføjes Bestyrelse: Thorkild Høgh Damgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-21 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-21 fjernes Revisor: Poul Erik Vennekilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 tilføjes Bestyrelse: Jakob Møller Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 fjernes Bestyrelse: Walther Aage Dohn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 tilføjes Direktion: Jakob Møller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-30 fjernes Direktion: Karl Andreas Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 tilføjes Direktion: Karl Andreas Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 fjernes Direktion: Flemming Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-28 fjernes Bestyrelse: Flemming Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1993-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-14 tilføjes Navne: SEATAINERS A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-13 fjernes Navne: SEATAINERS/JFC SPEDITION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-01-13 fjernes Bestyrelse: Palle Oluf Daell Bjerrum (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 fjernes Bestyrelse: Jesper Ole Lundgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 fjernes Direktion: Klaus Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-30 tilføjes Binavne: CARGO PARTNER A/S, AIRTAINERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-10 tilføjes Navne: SEATAINERS/JFC SPEDITION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-09 fjernes Navne: B & S 88 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-09 fjernes Direktion: Walther Aage Dohn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalholmen 20-22, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-06 tilføjes Bestyrelse: Jesper Ole Lundgren (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-06 tilføjes Bibranche: Oplagrings- og pakhusvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-06 tilføjes Direktion: Walther Aage Dohn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-06 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-06 tilføjes Navne: B & S 88 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1985-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-06 tilføjes Revisor: Poul Erik Vennekilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Tayloroutdoors Ltd.. (offentliggjort 2006-04-06)