Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1989-02-06 fjernes Navne: XSA 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 17, 1., 1055 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-03 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-03 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-03 fjernes Revisor: Torben Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-17 fjernes Direktion: Poul Henning Fabricius Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-23 tilføjes Vedtægter: 1986-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tordenskjoldsgade 17, 1., 1055 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-18 tilføjes Direktion: Poul Henning Fabricius Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-18 tilføjes Navne: XSA 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-18 tilføjes Revisor: Torben Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)