Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Kapital | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-22 tilføjes Direktion: Mads Bo Søndergaard (direktør) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 fjernes Direktion: Per Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2017-09-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-09-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2014-09-10 tilføjes Vedtægter: 2014-09-10 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2014-09-10 fjernes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2013-09-01 tilføjes Revisor: PC-Revision Gentofte (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2013-09-01 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: per@spective.dk (offentliggjort 2012-10-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-07-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren, eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-27 tilføjes Vedtægter: 2005-07-27 (offentliggjort 2015-09-24)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-01 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Søndergaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-01 fjernes Bestyrelse: Inger Betty Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 1996-01-30 tilføjes Legale ejere: Mikkel Søndergaard, Mads Bo Søndergaard (offentliggjort 2015-06-12)
Den 1994-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 tilføjes Legale ejere: Per Søndergaard (offentliggjort 2015-06-12)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grumstrupsvej 16, 2900 Hellerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-01 tilføjes Bestyrelse: Inger Betty Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Direktion: Per Søndergaard (direktion) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 1985-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-01 tilføjes Navne: PERSPECTIVE HOLDING LTD. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-01 tilføjes Reelle ejere: Per Søndergaard (offentliggjort 2017-10-04)
Den 1985-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-09-25)
Den 1985-11-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1985-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)