Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Sørensen | 12.04.2010 | 29.05.2014 | adm. dir |
Søren Hanssen | 06.03.2007 | 12.04.2010 | direktion |
Ulrik Erik Magnus Løvenbalk Kirchheiner | 30.11.2006 | 08.03.2007 | adm. dir |
Søren Hanssen | 16.04.2003 | 30.11.2006 | direktion |
John Hanssen | 16.04.2003 | 16.04.2003 | direktion |
Erik Møller | 30.09.1984 | 08.10.1991 | direktion |
John Hanssen | 30.09.1984 | 23.07.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Andersen | 01.11.2013 | 29.05.2014 | bestyrelse |
Jesper Sørensen | 01.11.2013 | 29.05.2014 | bestyrelse |
Søren Hanssen | 01.11.2013 | 29.05.2014 | formand |
Jesper Møberg | 30.03.2009 | 01.11.2013 | bestyrelse |
Gert Eg | 06.03.2007 | 01.11.2013 | formand |
John Hanssen | 30.11.2006 | 30.03.2009 | bestyrelse |
Jørgen Buur | 30.09.1984 | 03.10.2003 | bestyrelse |
Viggo Dresing | 30.09.1984 | 02.06.1995 | bestyrelse |
Erik Møller | 30.09.1984 | 08.10.1991 | bestyrelse |
Inger Grunnet Hanssen | 30.09.1984 | 23.07.1991 | bestyrelse |