Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1988-12-16 fjernes Navne: ApS KBIL 9 NR. 666 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Navne: ApS KBIL 9 NR. 666 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Vedtægter: 1985-07-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)