Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Honore Winkelmann | 01.12.2000 | 29.08.2002 | direktion |
Henrik Ramlau-Hansen | 01.04.2000 | 29.08.2002 | adm. dir |
Olav Wilhelm Ånerud | 15.02.2000 | 29.08.2002 | direktion |
Mogens Jørgensen | 14.02.1996 | 31.03.2000 | direktion |
Ulla Plesner | 27.09.2024 | 30.11.2000 | direktion |
Erik Bonnerup | 27.09.2024 | 31.03.2000 | direktion |
Hans Ejvind Hansen | 27.09.2024 | 03.07.1995 | direktion |
Holger Foged | 27.09.2024 | 03.07.1995 | direktion |
Michael Pram Rasmussen | 27.09.2024 | 17.10.1994 | direktion |
Jens Erik Jepsen Christensen | 27.09.2024 | 26.05.1993 | direktion |
Troels Bjerre | 27.09.2024 | 28.10.1992 | direktion |
Jens Erik Jepsen Christensen | 27.09.2024 | 04.03.1991 | direktion |
Erik Bonnerup | 27.09.2024 | 22.01.1991 | direktion |
Troels Bjerre | 27.09.2024 | 22.01.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Rasmussen | 26.03.2001 | 29.08.2002 | bestyrelse |
Gitte Lilian Jensen | 26.03.2001 | 29.08.2002 | bestyrelse |
Niels Thomas Fabritius Falck | 26.03.2001 | 29.08.2002 | bestyrelse |
Sven Erik Lystbæk | 27.03.2000 | 29.08.2002 | næstformand |
Jens Jesper Ovesen | 22.03.1999 | 29.08.2002 | bestyrelse |
Henning Ejvind Hansen | 30.03.1998 | 08.11.2000 | bestyrelse |
Karsten Sivebæk Knudsen | 30.03.1998 | 22.03.1999 | bestyrelse |
Jørgen Grønnegaard Christensen | 27.06.1995 | 29.08.2002 | bestyrelse |
Erik Sevaldsen | 27.09.2024 | 29.08.2002 | bestyrelse |
Peter Straarup | 27.09.2024 | 29.08.2002 | formand |
Søren Møller Nielsen | 27.09.2024 | 27.03.2000 | næstformand |
Ib Einar Christiansen | 27.09.2024 | 17.03.1997 | bestyrelse |
Christen Jensen Sørensen | 27.09.2024 | 27.06.1995 | bestyrelse |
Bent Mogens Hansen | 27.09.2024 | 09.12.1994 | formand |
Alf Hove Torp-Pedersen | 27.09.2024 | 09.12.1994 | næstformand |
Jens Erik Jepsen Christensen | 27.09.2024 | 26.05.1993 | bestyrelse |
Erik Bonnerup | 27.09.2024 | 26.05.1993 | formand |
Birger Hvirring Larsen | 27.09.2024 | 26.05.1993 | næstformand |
Troels Bjerre | 27.09.2024 | 28.10.1992 | bestyrelse |
Peter Melchior | 27.09.2024 | 25.02.1992 | bestyrelse |
Frede Ahlgreen Eriksen | 27.09.2024 | 22.01.1991 | bestyrelse |
Gitte Lilian Jensen | 27.09.2024 | 22.01.1991 | bestyrelse |
Theodor Benned Hansen | 27.09.2024 | 22.01.1991 | bestyrelse |
Knud Bjørn | 27.09.2024 | 22.01.1991 | bestyrelse |
Anders Aage Andersen | 27.09.2024 | 22.01.1991 | bestyrelse |
Inge Poulsen | 27.09.2024 | 22.01.1991 | bestyrelse |
Vagn Høngaard | 27.09.2024 | 22.01.1991 | bestyrelse |
Jerzy Marian Kliber | 27.09.2024 | 22.01.1991 | suppleant |
Fritz Karsten Olsen | 27.09.2024 | 31.10.1990 | bestyrelse |
Lars Andreas Raakjær | 27.09.2024 | 31.10.1990 | bestyrelse |
Carsten Bjørn Andersen | 27.09.2024 | 04.04.1990 | bestyrelse |