Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Berggren Madsen | 01.03.2017 | 02.10.2017 | adm. dir |
Flemming Ib Windfeld | 01.03.2011 | 01.03.2017 | adm. dir |
Jan Rahbech | 29.12.2008 | 01.03.2011 | adm. dir |
Karin Bonne Jensen | 12.07.2005 | 29.12.2008 | adm. dir |
Hans Jørgen Guldberg | 07.06.1985 | 12.05.2005 | direktion |
Ove Lützen Brønd | 07.06.1985 | 23.11.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Andersen | 04.02.2002 | 07.04.2003 | bestyrelse |
Jørgen Heinrich Bast | 04.02.2002 | 07.04.2003 | formand |
Frank Uhrenholt | 07.06.1985 | 07.04.2003 | bestyrelse |
Majse Mari-Ann Uhrenholt | 07.06.1985 | 04.02.2002 | bestyrelse |
Maren Kirstine Rigmor Brønd | 07.06.1985 | 23.11.1990 | bestyrelse |
Ove Lützen Brønd | 07.06.1985 | 23.11.1990 | bestyrelse |
Peter Tærø Nielsen | 07.06.1985 | 23.11.1990 | formand |
Johan Christian Theodor Michaelsen | 07.06.1985 | 27.03.1990 | bestyrelse |