Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-04-30 fjernes Navne: ASX 7955 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Teknikerbyen 15, 2830 Virum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Regnskabs år: --10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Revisor: Erik Faurby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-29 fjernes Direktion: Ib Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-12 tilføjes Vedtægter: 1985-08-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teknikerbyen 15, 2830 Virum (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Direktion: Ib Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Navne: ASX 7955 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Revisor: Erik Faurby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)