Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-10-02 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 28/8 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Egholmsgade 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Direktion: Ulla Irene Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Revisor: THM, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-04 fjernes Bestyrelse: Vagn Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i fast ejendom og værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af direktørerne hver for sig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-29 tilføjes Vedtægter: 1989-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egholmsgade 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Bestyrelse: Vagn Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Direktion: Ulla Irene Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 28/8 1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Revisor: THM, AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)