Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1995-07-10 fjernes Navne: MURERMESTER NIELS TEISEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Engsøvej 18, 4230 Skælskør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Revisor: reg. revisor Jan Vejlgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-02 fjernes Direktion: Niels Teisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engsøvej 18, 4230 Skælskør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-20 tilføjes Direktion: Niels Teisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværksvirksomhed og investering, derunder navnlig murervirksomhed, samt anden efter selskabets ledelses vurdering i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-20 tilføjes Navne: MURERMESTER NIELS TEISEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-20 tilføjes Revisor: reg. revisor Jan Vejlgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-20 tilføjes Vedtægter: 1985-02-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-02-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)