Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Kristian Friis-Salling | 17.12.1984 | 18.10.1991 | direktion |
Vilhelm Gerharth Jakob Thomas Sandgreen | 17.12.1984 | 26.11.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans-Lukas Rosbach | 17.12.1984 | 28.10.1991 | bestyrelse |
Jens Kristian Friis-Salling | 17.12.1984 | 18.10.1991 | bestyrelse |
Vilhelm Gerharth Jakob Thomas Sandgreen | 17.12.1984 | 18.10.1991 | bestyrelse |
Jakob Hans Lyberth | 17.12.1984 | 18.10.1991 | bestyrelse |
Ove Hendrik Johan Rosbach | 17.12.1984 | 31.10.1988 | bestyrelse |
Elias Jakob Jafet Tønnes Mikkelsen | 17.12.1984 | 31.10.1988 | bestyrelse |
Hans-Lukas Rosbach | 17.12.1984 | 18.02.1987 | bestyrelse |
Claus Karl Søren Sandgreen | 17.12.1984 | 18.02.1987 | bestyrelse |
Anders Hendrik Peter Sandgreen | 17.12.1984 | 18.02.1987 | bestyrelse |
Arne Karl Lyberth | 17.12.1984 | 18.02.1987 | bestyrelse |
Jakob Hans Lyberth | 17.12.1984 | 18.02.1987 | bestyrelse |
Søren Rink Mikkel Johan Jensen | 17.12.1984 | 18.02.1987 | bestyrelse |