Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejetoften 5, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-03 fjernes Navne: EJETOFTE CONSULT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-05-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Bestyrelse: Lene Bagger-Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Direktion: Leif Bagger-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-09 fjernes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-25 tilføjes Navne: EJETOFTE CONSULT A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-24 fjernes Navne: AKTIESELSKABET BAGGER-HANSEN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-07-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirk- somhed og anden i forbindelse hermed værende virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af bestyrelsesformanden alene eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-24 tilføjes Vedtægter: 1997-07-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-20 fjernes Bestyrelse: Martin Bagger-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-06 fjernes Bestyrelse: Steen Hvidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-20 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-16 tilføjes Bestyrelse: Steen Hvidt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-16 fjernes Bestyrelse: Bent Ringskov Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-27 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET BAGGER-HANSEN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-26 fjernes Navne: RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA BAGGER-HANSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejetoften 5, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-21 tilføjes Bestyrelse: Bent Ringskov Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Direktion: Leif Bagger-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-21 tilføjes Navne: RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA BAGGER-HANSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-12-21 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)