Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | RegnskabOgBoafslutning | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Binavne | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-11-03 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet EN af 30. maj 2016 ApS. (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2005-12-13 sletter virksomheden Ejerskaber: HVIDE HUS EBELTOFT ApS. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2006-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KORDEGARDEN ApS. (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2007-03-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Kezza D Aps. (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2008-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ROBERT FULTONSVEJ 18 ApS. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2009-09-07 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMSGRUPPEN AROS ApS. (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2009-09-29 sletter virksomheden Ejerskaber: SCITEQ INVEST ApS. (offentliggjort 2015-08-24)
Den 2009-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S SADOLIN PARKEN. (offentliggjort 2017-01-09)
Den 2010-06-14 sletter virksomheden Ejerskaber: HVIDE HUS EBELTOFT II ApS. (offentliggjort 2018-11-08)
Den 2012-05-15 sletter virksomheden Ejerskaber: COSMA HOLDING ApS. (offentliggjort 2016-01-05)
Den 2012-06-01 sletter virksomheden Ejerskaber: GRENÅVEJ 805 ApS. (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2013-05-23 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet BS af 30. maj 2016 ApS. (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2015-12-29 sletter virksomheden Ejerskaber: COSMA HOLDING ApS. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2016-09-29 sletter virksomheden Ejerskaber: Olof Palmes Allé 37-39 ApS. (offentliggjort 2017-01-03)
Den 2021-08-24 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2018-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skejbyvej 447, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-11 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-11 fjernes Binavne: SØGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-11 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-11 fjernes Kontaktoplysninger: mail@se-as.dk (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-11 fjernes Legale ejere: Claus Jørgen Søgaard Poulsen (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-11 fjernes Navne: SE EJENDOMME, AARHUS ApS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-11 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-11 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2017-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2017-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-15)
Den 2017-01-12 fjernes Direktion: Johnny Bihl (adm. dir) (offentliggjort 2017-01-15)
Den 2017-01-12 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skejbyvej 447, 8240 Risskov (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2016-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 16, 1., 8240 Risskov (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte - og via datterselskaber at drive virksomhed indenfor, investering og administration af fast ejendom samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2014-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2014-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-01-15)
Den 2014-03-20 tilføjes Vedtægter: 2014-03-20 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2014-03-19 tilføjes Binavne: SØGAARD EJENDOMME ApS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2014-03-19 tilføjes Navne: SE EJENDOMME, AARHUS ApS (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2014-03-18 fjernes Navne: SØGAARD EJENDOMME A/S (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2014-03-18 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2014-02-19 fjernes Bestyrelse: Carl Erik Skovgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-06-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Voldbjergvej 16, 1., 8240 Risskov (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2013-06-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingforsgade 10, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2006-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-22 tilføjes Direktion: Johnny Bihl (adm. dir) (offentliggjort 2017-01-15)
Den 2013-03-22 fjernes Direktion: Claus Jørgen Søgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-08-08 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Meyer (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-08 fjernes Bestyrelse: Søren Haunstrup Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-29 fjernes Bestyrelse: Erik Niebuhr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-01-15)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-07-26 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@se-as.dk (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-03-27)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2000-03-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-22 tilføjes Bestyrelse: Erik Niebuhr (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2006-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2006-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingforsgade 10, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2006-01-23)
Den 2006-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 20, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-14 tilføjes Bestyrelse: Søren Haunstrup Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-14 fjernes Bestyrelse: Ove Rønne (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-10 tilføjes Navne: SØGAARD EJENDOMME A/S (offentliggjort 2014-03-20)
Den 2005-02-09 fjernes Navne: EL:CON GRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-02-10 fjernes Binavne: SØGAARD EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-13 fjernes Bestyrelse: Per Ole Harry Olsen Hornsved (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-22 tilføjes Bestyrelse: Erik Preben Mejer (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-18 tilføjes Bibranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2000-03-27)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2000-03-27)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-09-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-21 tilføjes Navne: EL:CON GRUPPEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-20 fjernes Navne: EL:CON ELINSTALLATION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-20 fjernes Binavne: TRØJBORG INSTALLATIONSFORRETNING A/S, EL:CON MARINE ELECTRIC A/S, EL:CON DATAINSTALLATION A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1994-09-30 tilføjes Bestyrelse: Per Ole Harry Olsen Hornsved (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-30 fjernes Bestyrelse: Søren Salling Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 fjernes Bestyrelse: Erik Manggaard Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 fjernes Binavne: EL:TEK DATAINSTALLATION A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1989-06-23 tilføjes Navne: EL:CON ELINSTALLATION A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-22 fjernes Navne: TRØJBORG INSTALLATIONSFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finlandsgade 20, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-12 tilføjes Bestyrelse: Erik Manggaard Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Binavne: EL:TEK DATAINSTALLATION A/S, TRØJBORG INSTALLATIONSFORRETNING A/S, EL:CON MARINE ELECTRIC A/S, EL:CON DATAINSTALLATION A/S, SØGAARD EJENDOMME A/S (offentliggjort 2015-10-28)
Den 1984-12-12 tilføjes Direktion: Claus Jørgen Søgaard Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-12-12 tilføjes Legale ejere: Claus Jørgen Søgaard Poulsen (offentliggjort 2019-01-22)
Den 1984-12-12 tilføjes Navne: TRØJBORG INSTALLATIONSFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-12-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 1984-12-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 1984-12-12 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-03-20)
Den 1984-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-15)