Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikael Hammelev Petersen | 01.07.2012 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Erik Hassing | 09.11.2006 | 01.07.2012 | direktør |
Ole Maare | 28.11.1984 | 09.11.2006 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nicolai Abildgaard | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Ladegård Andersen | 26.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Torben Ravn Moth Madsen | 23.05.2012 | formand |
Dan Bredskov | 26.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Allan Holm Nielsen | 31.05.2006 | 22.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Abildgaard | 26.05.2003 | 26.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Preben Damm | 13.05.1998 | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Erik Moes | 31.05.1995 | 26.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Ebbe Storm | 28.11.1984 | 10.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Bredskov | 28.11.1984 | 26.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Frank | 28.11.1984 | 26.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Bent Stentebjerg | 28.11.1984 | 13.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Børge Lehrmann Madsen | 28.11.1984 | 27.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Hovgaard Rasmussen | 28.11.1984 | 16.06.1989 | bestyrelsesmedlem |
Bent Halby Petersen | 28.11.1984 | 16.06.1988 | bestyrelsesmedlem |