Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Niels Ove Jensen | 24.05.1984 | 24.10.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
MOTEL X A/S (CVR 30556569) | NORMAL | 22.12.2008 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
MOTEL X A/S (CVR 30556569) | NORMAL | 03.09.2008 | 21.12.2008 | 10,00-14,99% | 10,00-14,99% |