Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Randersgade 27, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-17 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-17 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 20. JUNI 1984 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-17 fjernes Revisor: Aage & Povl Holm I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-27 fjernes Bestyrelse: Steffen Kjærulff-Schmidt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-27 fjernes Direktion: Niels Peter Funch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af fast ejendom, udlejning heraf samt besiddelse af og udlejning af driftsmidler samt dermed beslægtet aktivitet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 20. JUNI 1984 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-17 fjernes Navne: STOKHUSGADE 6 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-18 tilføjes Vedtægter: 1999-11-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-02 fjernes Bestyrelse: Birthe Ingrid Sø (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-24 tilføjes Navne: STOKHUSGADE 6 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-06-23 fjernes Navne: ØSTERVOLD TRÆHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-05-04 fjernes Bestyrelse: Jens Peder Christian Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-17 fjernes Direktion: Jens Peder Christian Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-12 fjernes Bestyrelse: Kurt Breda Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Randersgade 27, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-20 tilføjes Bestyrelse: Kurt Breda Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-20 tilføjes Direktion: Jens Peder Christian Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-20 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-20 tilføjes Navne: ØSTERVOLD TRÆHANDEL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-20 tilføjes Revisor: Aage & Povl Holm I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)