Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Egon Sohl | 19.09.1984 | 11.10.1991 | direktion |
Bent Angelo Cimarosti | 19.09.1984 | 28.12.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Egon Sohl | 19.09.1984 | 11.10.1991 | bestyrelse |
Ove Thejls | 19.09.1984 | 11.10.1991 | bestyrelse |
Svend Sønnichsen | 19.09.1984 | 11.10.1991 | bestyrelse |
Kaj Poulsgaard | 19.09.1984 | 28.12.1989 | bestyrelse |
Viggo Peder Sørensen | 19.09.1984 | 01.03.1988 | bestyrelse |