Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Tegningsregel | Direktion | Hvidhvask | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-09-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Orebyvej 305, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-11-20 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-09-04 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Legale ejere: TORVET 6 ApS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Navne: Dansk Råstofgenbrug af 31/12 2016 ApS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-06-30 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-01-01 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-09-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-02-22 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-22 fjernes Direktion: Carl-Henning Futtrup (direktion) (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2017-02-15 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-02-09 tilføjes Navne: Dansk Råstofgenbrug af 31/12 2016 ApS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2017-02-08 fjernes Navne: ADVOKATKONTORET C.-H. FUTTRUP ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2017-02-09 tilføjes Vedtægter: 2017-02-09 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2014-02-27 fjernes Revisor: IH Revision Statsaut. Revisionsvirksomhed v/Ina Hørby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er udøvelse af advokatvirksomhed. (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2011-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2011-11-18 tilføjes Vedtægter: 2011-11-18 (offentliggjort 2017-02-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orebyvej 305, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Orebyvej 305, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-19 tilføjes Revisor: IH Revision Statsaut. Revisionsvirksomhed v/Ina Hørby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-08-04 tilføjes Navne: ADVOKATKONTORET C.-H. FUTTRUP ApS (offentliggjort 2017-02-15)
Den 1995-08-03 fjernes Navne: FUT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-23 tilføjes Navne: FUT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-22 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 31. JANUAR 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-22 fjernes Bestyrelse: Niels Kristian Biel (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Direktion: Finn Asmussen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-22 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-15 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 31. JANUAR 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-14 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET KØBENHAVNSKE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1995-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1995-01-17 tilføjes Legale ejere: TORVET 6 ApS (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1995-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-06-30 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1995-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-01-01 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1994-10-26 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-13 fjernes Bestyrelse: Preben Damm Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-25 tilføjes Bestyrelse: Tom Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-25 fjernes Bestyrelse: Niels Dahl-Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-25 tilføjes Direktion: Finn Asmussen (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-25 fjernes Direktion: Carsten Kristian Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-06 fjernes Direktion: Finn Asmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-21 fjernes Bestyrelse: Christian Kruse-Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-30 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET KØBENHAVNSKE EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-29 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 8/7 1985 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-04 fjernes Bestyrelse: Carl Emil Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-04 fjernes Direktion: Christian Kruse-Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-04 fjernes Revisor: Carsten Gottschalck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-05 fjernes Bestyrelse: Ebbe Reinecke-Wilkendorff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 7.750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Orebyvej 305, 4990 Sakskøbing (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-09-04 tilføjes Bestyrelse: Ebbe Reinecke-Wilkendorff (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-04 tilføjes Direktion: Christian Kruse-Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-11-20 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1984-09-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-09-04 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1984-09-04 tilføjes Hovedbranche: Advokatvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-09-04 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 8/7 1985 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-09-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1984-09-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1984-09-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1984-09-04 tilføjes Revisor: Carsten Gottschalck, EJENDOMSSELSKABET KLÆDEMÅLET A/S, Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-15)
Den 1984-09-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-03-02)