Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tove Lind | 07.10.1992 | 07.06.1993 | direktør |
Anker Ravnsø Lind | 28.06.1984 | 07.10.1992 | direktion |
Leif Højgaard Christensen | 28.06.1984 | 30.04.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tove Lind | 07.10.1992 | 07.06.1993 | bestyrelse |
Peter Ravnsø Lind | 28.06.1984 | 07.06.1993 | bestyrelse |
Bent Müller | 28.06.1984 | 07.06.1993 | formand |
Anker Ravnsø Lind | 28.06.1984 | 07.10.1992 | bestyrelse |
Leif Højgaard Christensen | 28.06.1984 | 30.04.1990 | bestyrelse |
Peter Christiansen | 28.06.1984 | 30.04.1990 | bestyrelse |
Peter Ravnsø Lind | 28.06.1984 | 11.04.1988 | bestyrelse |