Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annie Andreassen | 21.06.1999 | 26.03.2024 | direktør |
Poul Andreassen | 25.06.1984 | 21.06.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Christina Andreassen | 15.12.1996 | 26.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Andreassen | 15.12.1996 | 26.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Poul Andreassen | 25.06.1984 | 26.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Annie Andreassen | 25.06.1984 | 26.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Dan Kjær-Rasmussen | 25.06.1984 | 15.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ove Rønne | 25.06.1984 | 30.04.1996 | bestyrelsesmedlem |
Harry Ruby Andreasen | 25.06.1984 | 03.03.1994 | bestyrelsesmedlem |