Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Direktion | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stranden 15, 6000 Kolding (offentliggjort 2023-03-23)
Den 2023-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej Syd 1, 6600 Vejen (offentliggjort 2023-03-23)
Den 1994-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SKARE HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-06-16)
Den 2022-09-27 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-09-28)
Den 2022-09-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2022-04-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-04-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i Skare Holding A/S, CVR nr. 17766171 og at administrere derfra indvundne likvide midler ved investering af disse i børsnoterede aktier og obligationer samt ejendomsbesiddelse samt at yde lån til tredjemand henholdsvis stille sikkerhed/pant for tredjemands gæld (herefter "debitor") i form af lån, kreditter og anden finansiering ydet til debitor af en långiver - eksempelvis et pengeinstitut eller anden form for långiver (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2016-03-16 tilføjes Vedtægter: 2016-03-16 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-20 tilføjes Bestyrelse: Birgith Dall Skare (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-09-06)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-11-15 fjernes Bestyrelse: Carsten Tvede-Møller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-08-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier i Skare Holding A/S, CVR-nr. 17 76 61 71 og at administrere derfra indvundne likvide midler ved investering af disse i børsnoterede aktier og obligationer samt ejendomsbesiddelse. (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2004-08-26 tilføjes Kapital (Kapital): 201.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-26 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-08-26 tilføjes Vedtægter: 2004-08-26 (offentliggjort 2016-04-28)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: EUR (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-11 tilføjes Direktion: Gitte Skare (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-03-11 fjernes Direktion: Kurt Skare (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-01-13 tilføjes Navne: GITTE SKARE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-01-12 fjernes Navne: SKARE FOOD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-05 fjernes Bestyrelse: Birgith Dall Skare (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-06-06 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej Syd 1, 6600 Vejen (offentliggjort 2023-03-23)
Den 1984-06-07 tilføjes Bestyrelse: Birgith Dall Skare (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-06-07 tilføjes Direktion: Kurt Skare (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1984-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-06-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-07 tilføjes Legale ejere: Gitte Skare (offentliggjort 2017-11-29)
Den 1984-06-07 tilføjes Navne: SKARE FOOD ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-06-07 tilføjes Reelle ejere: Gitte Skare (offentliggjort 2017-11-29)
Den 1984-06-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1984-06-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)