Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse |
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvænget 628, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-23 fjernes Direktion: Jørgen Lehmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-23 fjernes Navne: KONSULENTFIRMAET JØRGEN LEHMANN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-09-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 fjernes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvænget 628, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvænget 62, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2001-06-07)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-27 tilføjes Revisor: T. BRUUN & T. BUNDGAARD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-26 fjernes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovgårdsvænget 62, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2001-06-07)
Den 2001-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 8000 Århus C (offentliggjort 2000-02-23)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 1, 8000 Århus C (offentliggjort 2000-02-23)
Den 2000-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 48, 2. MF., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation- og konsulentvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-18 tilføjes Vedtægter: 1996-10-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 tilføjes Revisor: ELLEY REVISION. REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-06 fjernes Revisor: BJØRKLUND INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-16 fjernes Revisor: Finn Boe Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-16 fjernes Revisor: REVICOM REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-23 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Adrian Johnsen & Ejner Søndberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-20 tilføjes Revisor: REVICOM REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-16 tilføjes Navne: KONSULENTFIRMAET JØRGEN LEHMANN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-15 fjernes Navne: MICRONOR DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-15 fjernes Bestyrelse: Jørgen Lehmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 48, 2. MF., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-01-02 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Lehmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-02 tilføjes Direktion: Jørgen Lehmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-02 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-01-02 tilføjes Navne: MICRONOR DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-01-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-02 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Adrian Johnsen & Ejner Søndberg, Finn Boe Nielsen, BJØRKLUND INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-01-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)