Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-06-09 fjernes Navne: SELSKABET AF 6/12 1984 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 28, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Bestyrelse: Torben Helge Huss (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Direktion: Poul Erik Blichfeldt Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 15. AUGUST 1990 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-06 tilføjes Vedtægter: 1984-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosensgade 28, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-01 tilføjes Bestyrelse: Torben Helge Huss (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-01 tilføjes Direktion: Poul Erik Blichfeldt Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1985-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-01 tilføjes Navne: SELSKABET AF 6/12 1984 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-01 tilføjes Revisor: INVESTERINGSSELSKABET AF 15. AUGUST 1990 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)